Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Navne | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 1991-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: E. BODILSEN EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Formue Nord Globale Aktier A/S. (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Formue Nord Markedsneutral A/S. (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Formue Nord Markedsneutral A/S. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Formue Nord Markedsneutral A/S. (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Formue Nord Globale Aktier A/S. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2023-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-12-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2016-05-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-05-10 tilføjes Vedtægter: 2016-05-10 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-05-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2015-09-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: helle@ebodilsen.dk (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-04-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 52, 7870 Roslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 52, 7870 Roslev (offentliggjort 2006-06-01)
Den 2006-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 52, 7870 Roslev (offentliggjort 2006-06-01)
Den 2006-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedelund 30, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: bodilsen@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-07-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-04-27)
Den 2000-07-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: bodilsen@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-17)
Den 1999-05-31 fjernes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 26/10 1998. NYKØBING MORS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion, entreprenørvirksomhed, finansiering og investering samt besiddelse af aktier i selskaber indenfor det nævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Vedtægter: 1998-06-01 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 1993-06-10 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-17 tilføjes Navne: E. BODILSEN FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-16 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1369 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-12-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-12-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelund 30, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Legale ejere: Erik Toft Bodilsen (offentliggjort 2019-05-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1369 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Toft Bodilsen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S, INVESTERINGSSELSKABET AF 26/10 1998. NYKØBING MORS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)