Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeløkken 8, 5330 Munkebo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-17 fjernes Bestyrelse: Helle Fensmark Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Direktion: Jørgen Mensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-17 fjernes Navne: CAVELLA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-11 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-11 fjernes Bibranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-11 fjernes Bibranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og produktion samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Vedtægter: 2000-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-26 tilføjes Bestyrelse: Helle Fensmark Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 fjernes Bestyrelse: Knud Andreasen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Direktion: Jørgen Mensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 fjernes Direktion: Henrik Schmidt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 850.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-21 tilføjes Navne: CAVELLA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-20 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1418 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-20 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeløkken 8, 5330 Munkebo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1418 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)