Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 169, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2002-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-19 fjernes Navne: HUBERTUS INVEST, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Revisor: RL ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-07 fjernes Direktion: Mikkel Eistrup Carstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 169, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 337, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2006-04-17 tilføjes Direktion: Mikkel Eistrup Carstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-17 fjernes Direktion: Bodil Eistrup Carstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 337, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2005-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hougårdsvej 2, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-25 tilføjes Navne: HUBERTUS INVEST, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 fjernes Navne: HUBERTUS EJENDOMS- OG PROJEKTSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-25 tilføjes Vedtægter: 2004-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2002-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-14 tilføjes Navne: HUBERTUS EJENDOMS- OG PROJEKTSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-13 fjernes Navne: FRIIS & CARTENSEN EJENDOMS- OG PROJEKTSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 188.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 fjernes Direktion: Peter Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 fjernes Direktion: Ole Thorvald Carstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Navne: FRIIS & CARTENSEN EJENDOMS- OG PROJEKTSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-29 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 20. NOVEMBER 1991 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-29 fjernes Direktion: Finn Ohrt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-29 fjernes Revisor: EJENDOMMEN TORDENSKJOLDSGADE 1, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-14 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 20. NOVEMBER 1991 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-13 fjernes Navne: ADR NR. 2043 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-13 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-13 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hougårdsvej 2, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: ADR NR. 2043 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, EJENDOMMEN TORDENSKJOLDSGADE 1, A/S, RL ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)