Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Revisor | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Binavne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Kapitalvaluta | Virksomhedsform |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 fjernes Direktion: Henrik Edgar Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Mette Frandsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Niels Orla Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 tilføjes Vedtægter: 2022-02-04 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-01-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-08-02 tilføjes Bestyrelse: Søren Frandsen (formand) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Bestyrelse: Michael Thatt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Legale ejere: Frandsens Invest MS ApS, NOR HOLDING ApS, HENRIK HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Legale ejere: Swire Renewable Energy A/S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Navne: Q-STAR Energy A/S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-01 fjernes Navne: ALL NRG Oil & Gas A/S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Reelle ejere: Mette Frandsen, Søren Frandsen (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Vedtægter: 2021-08-02 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-08-02 fjernes Binavne: Q-STAR ENERGY A/S, ALL NRG Esbjerg A/S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-05-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-04-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-04-30 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Thorlund Haahr (formand) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2020-04-30 fjernes Bestyrelse: Hans Schneider (formand) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Bestyrelse: Jacob Würtz-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-02-28 fjernes Bestyrelse: Tom Emil Poulsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Thatt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-08-24 fjernes Bestyrelse: Karsten Robæk Severinsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-06 tilføjes Binavne: ALL NRG Esbjerg A/S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2017-11-01 tilføjes Navne: ALL NRG Oil & Gas A/S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-31 fjernes Navne: ALL NRG Esbjerg A/S (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Schneider (formand) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2017-03-01 fjernes Bestyrelse: Peter Thorlund Haahr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-27 tilføjes Bestyrelse: Tom Emil Poulsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-10-27 fjernes Bestyrelse: Ken Sørensen (formand) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Bestyrelse: Karsten Robæk Severinsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-09-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Hørsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Binavne: Q-STAR ENERGY A/S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2016-08-17 tilføjes Navne: ALL NRG Esbjerg A/S (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-08-16 fjernes Navne: Q-STAR ENERGY A/S (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-17 tilføjes Vedtægter: 2016-08-17 (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-08-15 tilføjes Direktion: Henrik Edgar Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hørsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-04-25 fjernes Bestyrelse: Finn Strøm Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-24 fjernes Bestyrelse: Peter Thorlund Haahr (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-24 tilføjes Bestyrelse: Lars Thaaning Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-09-24 fjernes Bestyrelse: Jesper Grønbjerg Uhre Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Grønbjerg Uhre Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-21 fjernes Bestyrelse: Niels Orla Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er arbejdsudleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 tilføjes Legale ejere: Swire Renewable Energy A/S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2015-01-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2015-01-21 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 tilføjes Vedtægter: 2015-01-21 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-24 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 fjernes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-04-30 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2014-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-01-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-31 fjernes Bibranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2014-08-05)
Den 2013-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2013-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2013-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2013-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Bestyrelse: Heinz Valentin Goldhahn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Steen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-02 tilføjes Bibranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2014-08-05)
Den 2011-09-01 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2011-09-01)
Den 2011-09-01 fjernes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2011-09-01)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2012-06-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-03 tilføjes Navne: Q-STAR ENERGY A/S (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2010-09-02 fjernes Navne: Q-STAR, MANPOWER A/S (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-15 tilføjes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET HAVDIGEVEJ 2. ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidling (offentliggjort 2004-08-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-28 tilføjes Binavne: SCANDINAVIAN MANPOWER GROUP A/S, QUALITY BUILDING CONTRACTORS A/S, QBC A/S, Q-STAR, SCANDINAVIAN MANPOWER GROUP A/S, Q-STAR, ESBJERG A/S, Q-STAR SOLUTIONS A/S, Q-STAR MANPOWER A/S, Q-STAR KRISPOL POLAND A/S, Q-STAR ARCTIC SOLUTION A/S, JOBGAZELLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 fjernes Binavne: SCANDINAVIAN MANPOWER GROUP ApS, QUALITY BUILDING CONTRACTORS ApS, QBC ApS, Q-STAR, SCANDINAVIAN MANPOWER GROUP ApS, Q-STAR, ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-04-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Steen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2005-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Navne: Q-STAR, MANPOWER A/S (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2005-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-04-28)
Den 2005-04-01 fjernes Direktion: Henrik Edgar Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-31 fjernes Navne: Q-STAR, MANPOWER ApS (offentliggjort 2002-05-03)
Den 2005-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidling (offentliggjort 2004-08-13)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2003-12-04)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-03-13)