Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Werner | 01.07.1991 | 18.12.2002 | direktion |
Kristen Skytte Troels | 01.07.1991 | 10.01.1995 | direktion |
Egon Bisgaard | 01.07.1991 | 14.09.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Frederik Harboe Wissum | 15.09.1997 | 18.12.2002 | formand |
Thorbjørn Roland Reinholdt Nielsen | 18.09.1995 | 18.12.2002 | bestyrelse |
Henrik Werner | 01.07.1991 | 18.12.2002 | bestyrelse |
Ivan Braun | 01.07.1991 | 15.09.1997 | bestyrelse |
Lisbeth Hother Sørensen | 01.07.1991 | 18.09.1995 | bestyrelse |
Poul Holmgård | 01.07.1991 | 10.01.1995 | bestyrelse |
Kristen Skytte Troels | 01.07.1991 | 10.01.1995 | bestyrelse |
Lisbeth Kjær Troels | 01.07.1991 | 10.01.1995 | bestyrelse |
Egon Bisgaard | 01.07.1991 | 14.09.1992 | bestyrelse |