Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1999-11-22 fjernes Binavne: ONLY YOU ApS, ASIAN WOOD & HANDICRAFT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lygten 39, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1997-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-18 fjernes Navne: TRAUTMANN MEDIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Revisor: S-R REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-26 fjernes Direktion: Claus Trautmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1997-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder salg af annoncer og markedsføring, og administration af medier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 tilføjes Vedtægter: 1997-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-13 tilføjes Navne: TRAUTMANN MEDIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-12 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3337 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lygten 39, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Binavne: ONLY YOU ApS, ASIAN WOOD & HANDICRAFT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3337 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S, S-R REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)