Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-06-23 fjernes Navne: PROJEKTANALYSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 331, 4390 Vipperød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 fjernes Direktion: Danny Bo Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 fjernes Revisor: AO S122 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-12 tilføjes Navne: PROJEKTANALYSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-11 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3301 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-07 tilføjes Vedtægter: 1991-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 331, 4390 Vipperød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3301 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, AO S122 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)