Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulla Øhlenschlæger | 01.07.1991 | 07.11.2013 | direktion |
Jan Rune Pedersen | 01.07.1991 | 16.04.1993 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1991 | 02.01.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulla Øhlenschlæger | 31.05.2000 | 07.11.2013 | bestyrelse |
Johann Schröder | 17.01.2000 | 07.11.2013 | bestyrelse |
Niels Martin Schreiner Andersen | 28.04.1997 | 27.10.1997 | bestyrelse |
Bent Larsen | 16.04.1993 | 01.04.2003 | formand |
Tom Lindhardt Wils | 16.04.1993 | 25.09.1995 | bestyrelse |
Eric Thomas Krogh | 16.04.1993 | 25.09.1995 | bestyrelse |
Gert Løvgren | 01.07.1991 | 15.04.1999 | bestyrelse |
Ulla Øhlenschlæger | 01.07.1991 | 31.05.1996 | bestyrelse |
Jan Rune Pedersen | 01.07.1991 | 16.04.1993 | bestyrelse |
Gert Løvgren | 01.07.1991 | 16.04.1993 | bestyrelse |
Ulla Øhlenschlæger | 01.07.1991 | 16.04.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1991 | 02.01.1992 | bestyrelse |