Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tvillingevej 19, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Direktion: Steen Egsdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: info@vision2buy.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Navne: EGSDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Revisor: Peter Wittus Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vision2buy.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri,foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 tilføjes Vedtægter: 2002-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Binavne: COST CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Navne: EGSDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-13 fjernes Navne: SKARNE SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-13 fjernes Binavne: SCANDINAVIAN FOOD PRODUCTS ApS, FOODORAMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 fjernes Direktion: Erik Johan Fillip Skarne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Navne: SKARNE SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Navne: FOODORAMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Navne: FOODORAMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-14 fjernes Navne: SCANDINAVIAN FOOD PRODUCTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-30 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN FOOD PRODUCTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-29 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3456 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-29 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvillingevej 19, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Binavne: SCANDINAVIAN FOOD PRODUCTS ApS, FOODORAMA ApS, COST CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 3456 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Peter Wittus Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)