Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Samir Stitou | 11.04.2011 | 17.11.2011 | direktion |
Keiron John Baker | 04.11.2010 | 11.04.2011 | direktion |
Peter John Nielsen | 16.09.2010 | 04.11.2010 | direktion |
Willy Jespersen Friis | 30.07.1996 | 16.09.2010 | direktion |
Torben Fischer | 01.07.1991 | 30.07.1996 | direktion |
Søren Thune Højberg | 01.07.1991 | 07.12.1994 | direktion |
Helge Engelbrecht | 01.07.1991 | 07.12.1994 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1991 | 30.03.1992 | direktion |