Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Sjøgreen | 01.07.1991 | 14.12.2004 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1991 | 15.01.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Sjøgreen | 01.07.1991 | 22.06.1998 | bestyrelse |
Torben Steen Jensen | 01.07.1991 | 22.06.1998 | bestyrelse |
Klaus Sell | 01.07.1991 | 22.06.1998 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1991 | 15.01.1992 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1991 | 15.01.1992 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1991 | 15.01.1992 | formand |