Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-24 tilføjes Vedtægter: 2024-08-24 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 1998-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: KAMPER Bøger ApS. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2013-07-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KØBENHAVNS EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2024-08-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-12-31 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-06-30 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering. (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-20 tilføjes Vedtægter: 2017-08-20 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2016-10-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-18 fjernes Revisor: Din Revisor Frederiksberg P/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: Din Revisor Frederiksberg P/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 tilføjes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-01 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 12, 2. th., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2012-08-21)
Den 2012-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 12, 2., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2003-05-13 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service. (offentliggjort 2017-08-22)
Den 1999-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2017-08-22)
Den 1999-06-18 tilføjes Vedtægter: 1999-06-18 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-06-30 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 1999-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-01-01 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 fjernes Revisor: Eskild Herbert Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-17 tilføjes Legale ejere: Kirsten Gertrud Kamper (offentliggjort 2015-06-08)
Den 1992-01-17 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Gertrud Kamper (offentliggjort 2017-10-17)
Den 1991-11-26 tilføjes Navne: AD HOC...ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-25 fjernes Navne: VICH 3037 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-25 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-25 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 12, 2., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: VICH 3037 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-24)
Den 1991-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-20)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Eskild Herbert Schjerning, Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)