Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Sehstedt | 30.06.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Kortegaard | 01.07.1991 | 30.06.2003 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.07.1991 | 23.12.1991 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karen Sehstedt | 03.07.2006 | bestyrelse |
Poul Erik Brønsholm | 30.05.1997 | bestyrelse |
Finn Sehstedt | 01.07.1991 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eli Tommy Jensen | 01.07.1991 | 03.07.2006 | bestyrelse |
Mogens Kortegaard | 01.07.1991 | 30.06.2003 | bestyrelse |
Niels Thorkil Bak | 01.07.1991 | 30.05.1997 | formand |