Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-07-03 fjernes Navne: SVEN OG FLEMMING WEWER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 85, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 fjernes Bestyrelse: Sven Wilhelm Wewer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 fjernes Direktion: Flemming Wilhelm Wewer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 tilføjes Navne: SVEN OG FLEMMING WEWER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4374 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, landbrugsdrift, råstofudvinding og andre dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Vedtægter: 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 85, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4374 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)