Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 01.07.1991 (12142
dage). |
Ingen historik.
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040). |
Sidst opdateret den 29.02.2024 og
angivet som gældende fra 01.01.2024 (270
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Udlejning af erhvervsejendomme (682040) | 01.01.2024 | |
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) | 17.12.2009 | 31.12.2023 |
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (661900) | 01.01.2008 | 16.12.2009 |
Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (671300) | 13.05.2000 | 31.12.2007 |
Uoplyst (980000) | 01.07.1991 | 12.05.2000 |
Revisionfravalgt | false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og
angivet som gældende fra 01.07.1991 (12142
dage). |
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
ami@andersen-management.dk | 23.01.2000 | 12.10.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Kontakt i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
35464646 | 23.01.2000 | 01.11.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Navne | ANDERSEN ADVISORY GROUP A/S. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og
angivet som gældende fra 06.12.1991 (11984
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
ANDERSEN ADVISORY GROUP A/S | 06.12.1991 | |
A/S PSE NR. 4389 | 01.07.1991 | 05.12.1991 |
Binavne | Andersen Advisory Group Invest A/S. |
Sidst opdateret den 28.01.2022 og
angivet som gældende fra 27.01.2022 (974
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Andersen Advisory Group Invest A/S | 27.01.2022 | |
Danske Færdighedsspil A/S | 27.01.2022 | |
Moesgaard Invest 2 A/S | 27.01.2022 | |
COZMOPHONE A/S | 27.07.2017 | 05.12.2023 |
Emperion A/S | 06.06.2017 | 05.12.2023 |
BRUEL & RUNE A/S | 01.07.1991 | 07.06.2017 |
Tegningsregel | Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. |
Sidst opdateret den 21.08.2020 og
angivet som gældende fra 21.08.2020 (1498
dage). |
Fortolkning
(2 tegningsmuligheder)
| direktøren |
2 bestyrelsesmedlemmer + |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening | 21.08.2020 | |
Selskabet tegnes af direktionen | 22.12.2007 | 20.08.2020 |
Type af revisorbistand:Erklæring om udvidet gennemgang
Navn på revisionsvirksomhed:Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:34209936
Beskrivelse af revisor:statsautoriseret revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Historik | Start | Stop |
---|
Investeringsselskaber | 01.01.2024 | 01.01.2024 |
Virksomheden har ikke ændret Bibranche
i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.