Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Flemming Holmsted | 29.05.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Stengaard Holmsted | 28.05.2014 | 15.04.2016 | direktør |
Knud Villiam Niels Laursen | 29.05.1991 | 19.11.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Flemming Holmsted | 23.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Sørensen | 23.05.2016 | formand |
Agnete Stengaard Holmsted | 29.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Stengaard Holmsted Remmer | 29.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Kim Stengaard Holmsted | 29.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Peter Sørensen | 17.05.2011 | 22.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christoffersen | 29.05.1991 | 17.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Homann | 29.05.1991 | 19.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Arne Christian Homann | 29.05.1991 | 19.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Knud Villiam Niels Laursen | 29.05.1991 | 19.11.1991 | bestyrelsesmedlem |