Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Jakob Sørensen | 24.01.2005 | 10.10.2007 | direktion |
Svend Aage Sørensen | 27.06.1991 | 14.08.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gerda Lilly Sørensen | 27.06.1991 | 04.11.1993 | bestyrelse |
Svend Aage Sørensen | 27.06.1991 | 04.11.1993 | bestyrelse |