Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Julie Botofte Hansen | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Louise Hegnsborg Bruun | 29.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Bruun Hansen | 29.04.2015 | formand |
Jesper Botofte Hansen | 14.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lilly Hansen | 14.06.1991 | 29.04.2015 | formand |
Gitte Bruun Hansen | 14.06.1991 | 28.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Orla Jørgen Hansen | 14.06.1991 | 14.10.1992 | formand |