Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Allen Cottingham | 21.11.2008 | 21.12.2012 | direktion |
Hans Sven Ragnar Augustinsson | 07.02.2003 | 21.11.2008 | direktion |
Joseph Hobart Smith | 10.05.2002 | 07.02.2003 | direktion |
William B Sawch | 31.10.2001 | 07.02.2003 | direktion |
Kim Adelhorst | 03.03.2000 | 31.10.2001 | direktion |
Jes Christian Wibroe Østergaard | 10.08.1999 | 10.08.1999 | adm. dir |
Sven Erik Gotfredsen | 29.04.1999 | 03.03.2000 | direktion |
Ranald Macdonald Sutherland | 09.07.1997 | 29.04.1999 | direktion |
Hans-Georg Batz | 01.07.1991 | 09.07.1997 | direktion |
Christopher John Stanley | 01.07.1991 | 23.08.1994 | direktion |
Neil Goldsmith | 01.07.1991 | 04.08.1994 | direktion |
Ole Basbøll | 01.07.1991 | 25.03.1994 | direktion |
Frede Mørck | 01.07.1991 | 07.05.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Kofod Winther | 16.10.2001 | 31.10.2001 | formand |
Kim Adelhorst | 03.03.2000 | 31.10.2001 | bestyrelse |
Jes Christian Wibroe Østergaard | 10.08.1999 | 31.10.2001 | bestyrelse |
Per Carsten Pedersen | 29.04.1999 | 16.10.2001 | formand |
Sven Erik Gotfredsen | 29.04.1999 | 03.03.2000 | bestyrelse |
Torben Vedel Stahl Jørgensen | 29.04.1999 | 10.08.1999 | bestyrelse |
Heinz Wilhelm Peter Homberg | 09.07.1997 | 29.04.1999 | bestyrelse |
Ranald Macdonald Sutherland | 09.07.1997 | 29.04.1999 | bestyrelse |
Dirk-Ulrich Johann Friedrich Darjes | 01.07.1991 | 29.04.1999 | bestyrelse |
Werner Schafer | 01.07.1991 | 29.04.1999 | bestyrelse |
Jens Harpøth Zilstorff | 01.07.1991 | 09.07.1997 | bestyrelse |
Bernhard Adolf Jurisch | 01.07.1991 | 09.07.1997 | bestyrelse |
Hubert Rehkamper | 01.07.1991 | 06.12.1995 | bestyrelse |
Kent Villibald Hansen | 01.07.1991 | 27.10.1994 | bestyrelse |
Anders Weber | 01.07.1991 | 27.10.1994 | formand |
Peter Eigil Nielsen | 01.07.1991 | 23.08.1994 | bestyrelse |
Ole Jannik Bjerrum | 01.07.1991 | 04.08.1994 | bestyrelse |
Bengt Falk | 01.07.1991 | 04.08.1994 | bestyrelse |
Trevor Rodney Jarman | 01.07.1991 | 15.07.1993 | bestyrelse |
Bente Mayer | 01.07.1991 | 07.05.1992 | bestyrelse |
Frede Mørck | 01.07.1991 | 14.02.1992 | bestyrelse |
Uffe Bundgaard-Jørgensen | 01.07.1991 | 14.02.1992 | formand |