Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2007-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tampenkaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Hovedbranche: Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-30 fjernes Navne: ESSI KONSUMFISK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-30 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Bestyrelse: John Riis Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Direktion: Peter Luxhøi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Direktion: Peter Luxhøi (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Direktion: Lars Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-09 tilføjes Bestyrelse: Jens Villebro Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Bestyrelse: Arne Kartin Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-01 tilføjes Direktion: Lars Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 fjernes Direktion: Pia Sylvia Boesen Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er oparbejdning, forædling og salg af konsumfisk samt virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 19.849.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 andre medlemmer af bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-11 tilføjes Vedtægter: 2004-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Direktion: Pia Sylvia Boesen Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 fjernes Direktion: Ejgil Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tampenkaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tampenkaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-11 tilføjes Bestyrelse: Arne Kartin Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 fjernes Bestyrelse: Erik Bonde Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Direktion: Ejgil Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 fjernes Direktion: Ejgil Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 16.849.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Navne: ESSI KONSUMFISK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-10 fjernes Navne: ESSI KONSUMFISK A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-10 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-17 tilføjes Bestyrelse: Hans Aa (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Bestyrelse: Gunnar Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-19 tilføjes Bestyrelse: Poul Tørring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Bestyrelse: Andreas Grønbjerg Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 fjernes Bestyrelse: Verner Marinus Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 tilføjes Direktion: Ejgil Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 fjernes Direktion: Hans Berg Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-17 tilføjes Bestyrelse: Carsten Jessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Bestyrelse: Flemming Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tampenkaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-26 tilføjes Bestyrelse: Svend Erik Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Direktion: Hans Berg Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Hovedbranche: Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-26 tilføjes Navne: ESSI KONSUMFISK A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-26 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)