Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-10-18 fjernes Navne: AQUA MODUL PRODUCTS 92 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vellingvej 55, 8654 Bryrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Direktion: Rita Egebjerg Dalsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Revisor: Frank Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Stiftere: "ApS 17. AUGUST 1995" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 tilføjes Navne: AQUA MODUL PRODUCTS 92 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Navne: PHS 169 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jep Lassen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og eksport. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 tilføjes Vedtægter: 1992-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vellingvej 55, 8654 Bryrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: PHS 169 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jep Lassen I/S, Frank Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: "ApS 17. AUGUST 1995" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)