Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 38, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET MIDDELFART MIDTBY I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-11 fjernes Direktion: Jan Beck Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Gruppeinvest Middelfart Midtby I, herunder evt. foretage administration af ejendomme tilhørende samme, samt varetage de forpligtelser, som dette selskabs vedtægter pålægger komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-10 tilføjes Vedtægter: 1997-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-04 fjernes Direktion: Poul Christen Kaae Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET MIDDELFART MIDTBY I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-27 fjernes Navne: PBH NR. 21.487 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-27 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 38, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.487 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)