Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-01-04 fjernes Navne: SUPPORTERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstergade 24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Direktion: Per Steen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET BJARNE WALTHER ApS STATSAUT. REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 tilføjes Vedtægter: 1997-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Bestyrelse: Søren Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Direktion: Hou-Chi Ho (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-10 tilføjes Navne: SUPPORTERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 fjernes Navne: SKYMAX INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 fjernes Direktion: Bjarne Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-24 tilføjes Navne: SKYMAX INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 fjernes Navne: PBH NR. 21.485 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstergade 24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.485 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, REVISIONSSELSKABET BJARNE WALTHER ApS STATSAUT. REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)