Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nils Erlings Allé 26, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Bestyrelse: Annabelle Thuesen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Direktion: Peter Flemming Thuesen (direktion) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Legale ejere: Peter Flemming Thuesen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 6. FEB. 2005 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Reelle ejere: Peter Flemming Thuesen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Stiftere: Peter Flemming Thuesen, Peter Brian Børling Thuesen, Annabelle Thuesen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-06-15 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Revisor: KHJ1 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2007-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2007-06-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nils Erlings Allé 26, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2006-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lumbyvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og investering i fast ejendom i Danmark og udlandet. (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2005-02-06 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 6. FEB. 2005 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2005-02-05 fjernes Navne: FYNS JERN OG METAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-06 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Så længe Peter Flemming Thuesen er medlem af selskabets bestyrelse og /eller direktion, tegnes selskabet tillige af denne alene. (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2005-02-06 tilføjes Vedtægter: 2005-02-06 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1996-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lumbyvej 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Bestyrelse: Annabelle Thuesen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Peter Flemming Thuesen (direktion) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Legale ejere: Peter Flemming Thuesen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: FYNS JERN OG METAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Flemming Thuesen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: KHJ1 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: Peter Flemming Thuesen, Peter Brian Børling Thuesen, Annabelle Thuesen (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)