Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-04-10 fjernes Navne: SUPERIOR GRAPHITE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Stiftere: Thor Stadil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-23 fjernes Bestyrelse: Peter Roy Carney (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-23 fjernes Direktion: Edward Otis Carney (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-09 tilføjes Vedtægter: 1991-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 tilføjes Navne: SUPERIOR GRAPHITE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Navne: P.P.H.S.G. 166 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Bestyrelse: Tyge Jesper Rothe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Direktion: Thor Stadil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Bestyrelse: Tyge Jesper Rothe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Direktion: Thor Stadil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Navne: P.P.H.S.G. 166 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Stiftere: Thor Stadil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)