Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2023-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VILLA FUNKIS ApS. (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadolinsgade 65, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadolinsgade 65, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2016-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og investeringsselskab. (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-27 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-27 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-26 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-27 tilføjes Navne: Rudolph Holding Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-26 fjernes Navne: OPGAVEFORLAGET ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-27 tilføjes Vedtægter: 2016-09-27 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-05-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-05-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadolinsgade 65, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2008-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Laskedalen 93, 8220 Brabrand (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2008-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremstilling af krydsordsopgaver samt dermed beslægtede opgavetyper. (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2008-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-14 tilføjes Vedtægter: 2008-08-14 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Direktion: Søren Rudolph (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-03 fjernes Direktion: Mona Elisabeth Rudolph (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-29 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laskedalen 93, 8220 Brabrand (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2005-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 69, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: rudolph@mail.tele.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-17 tilføjes Direktion: Mona Elisabeth Rudolph (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-17 fjernes Direktion: Søren Rudolph (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: rudolph@mail.tele.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-06-23 fjernes Revisor: SPK 3467 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 69, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-06 tilføjes Direktion: Søren Rudolph (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-06 tilføjes Legale ejere: Søren Rudolph (offentliggjort 2015-06-24)
Den 1991-06-06 tilføjes Navne: OPGAVEFORLAGET ApS (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-06-06 tilføjes Reelle ejere: Søren Rudolph (offentliggjort 2017-09-05)
Den 1991-06-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-06-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 1991-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-04)
Den 1991-06-06 tilføjes Revisor: SPK 3467 ApS, FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Stiftere: Søren Rudolph (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)