Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-21 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-21 fjernes Navne: MIDTJYDSK FUGE-SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-21 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-21 fjernes Stiftere: Harald Svenning Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Direktion: Harald Svenning Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Vedtægter: 2002-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Direktion: Harald Svenning Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Navne: MIDTJYDSK FUGE-SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Stiftere: Harald Svenning Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)