Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helge Larsen | 11.10.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorthe Ninna Larsen | 14.06.1991 | 11.10.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Vesti Petersen | 28.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Helge Larsen | 11.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marthine Overgaard Bertelsen | 27.02.2019 | 12.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kresten Mikael Valdal | 15.06.2011 | 28.11.2014 | formand |
Vagn Alfred Ohlsen | 05.11.2008 | 15.06.2011 | formand |
Dorthe Ninna Larsen | 14.06.1991 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Engelhardt | 14.06.1991 | 11.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Søren Brogreen | 14.06.1991 | 23.10.1996 | bestyrelsesmedlem |