Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 fjernes Navne: SELSKABET AF 30. JUNI 2007 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Bestyrelse: Stig Anker Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Direktion: Stig Anker Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 fjernes Bestyrelse: Klaus Bitsch Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-18 tilføjes Bestyrelse: Klaus Bitsch Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-18 fjernes Bestyrelse: Lars Nørby Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-18 tilføjes Direktion: Stig Anker Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-18 fjernes Direktion: Klaus Bitsch Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, uddannelse og undervisning med hensyn til virksomhedsledelse og forretningsudvikling og dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-18 tilføjes Navne: SELSKABET AF 30. JUNI 2007 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-17 fjernes Navne: STIG JØRGENSEN & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-18 tilføjes Vedtægter: 2007-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Nørby Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 fjernes Bestyrelse: Birthe Else Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-26 fjernes Bestyrelse: Jesper Jon Elling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-15 tilføjes Direktion: Klaus Bitsch Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Direktion: Jesper Jon Elling (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-02 tilføjes Bestyrelse: Jesper Jon Elling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 fjernes Bestyrelse: Helmuth Hans Poul Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Direktion: Jesper Jon Elling (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 fjernes Direktion: Stig Anker Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-03 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 fjernes Revisor: BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-14 tilføjes Navne: STIG JØRGENSEN & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-13 fjernes Navne: STIG JØRGESEN & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-07 tilføjes Navne: STIG JØRGESEN & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-06 fjernes Navne: SÄLLMA/STIG JØRGENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-12 fjernes Bestyrelse: Stig Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Direktion: Stig Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Bestyrelse: Rolf Anders Lindholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-20 fjernes Bestyrelse: Preben Revald (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-27 tilføjes Navne: SÄLLMA/STIG JØRGENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-26 fjernes Navne: A/S PSE NR. 4136 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-26 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 4136 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BBC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)