Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrediget 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 fjernes Bibranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 fjernes Direktion: Jens Lund Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 fjernes Navne: TEGNEREN JENS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Stiftere: Jens Lund Kirkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrediget 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 12, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2005-05-10 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-22 fjernes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-15 tilføjes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-15 fjernes Revisor: K.E. INVEST aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 12, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2000-01-06)
Den 1996-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgvold 14, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursus- og konsulentvirksomhed indenfor den grafiske barnche, samt anden hertil knyttet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-11 tilføjes Vedtægter: 1996-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgvold 14, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Bibranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Direktion: Jens Lund Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Navne: TEGNEREN JENS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Revisor: K.E. INVEST aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Stiftere: Jens Lund Kirkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)