Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 tilføjes Vedtægter: 2024-03-26 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-12-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 fjernes Bestyrelse: Morten Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 fjernes Direktion: Michael Kjær (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 214, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-04 tilføjes Direktion: Michael Kjær (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-10-04 fjernes Direktion: Paul Ove Marek Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør og formanden i forening. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-10-04 tilføjes Vedtægter: 2022-10-04 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2022-10-04 fjernes Bestyrelse: Paul Ove Marek Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-24 tilføjes Bestyrelse: Christian Gregersen (formand) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-01-23 fjernes Bestyrelse: Christian Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-03-15 tilføjes Bestyrelse: Morten Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-03-15 fjernes Bestyrelse: Ole Tolstrup Krogsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-07 tilføjes Bestyrelse: Christian Gregersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2015-12-07 fjernes Bestyrelse: Kai Michelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 214, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2012-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-07-23)
Den 2012-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2012-01-24 tilføjes Vedtægter: 2012-01-24 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2011-11-14 tilføjes Legale ejere: PAUL KJÆR INVEST ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-11-14 tilføjes Reelle ejere: Paul Ove Marek Kjær (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-07-23)
Den 2008-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Alle 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-02-04)
Den 2008-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Alle 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-02-04)
Den 2008-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 tilføjes Bestyrelse: Kai Michelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-01 fjernes Bestyrelse: Keld Ditlev Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-29 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-04 fjernes Bestyrelse: Carl Aage Tjur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-11-08 tilføjes Navne: PAUL KJÆR 1991 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-07 fjernes Navne: CTKM 278 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-07 fjernes Direktion: Kai Michelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-11 tilføjes Bestyrelse: Carl Aage Tjur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-11 tilføjes Direktion: Kai Michelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-11 tilføjes Navne: CTKM 278 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-04)
Den 1991-06-11 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Stiftere: Kai Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-12)