Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-08-11 fjernes Navne: DANSK OPSPARING INVEST II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 11, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 fjernes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-23 fjernes Bestyrelse: Michael Ziegler (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-23 fjernes Direktion: Torben Kusk Makholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive inden- og udenlandsk investerings- og financieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Vedtægter: 1997-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Bestyrelse: Torben Kaaber (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 fjernes Bestyrelse: Søren Bendixen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 tilføjes Direktion: Torben Kusk Makholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-29 fjernes Direktion: Søren Bendixen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-28 fjernes Bestyrelse: Jørgen Vesta (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-28 tilføjes Navne: DANSK OPSPARING INVEST II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 fjernes Navne: KHC 016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 fjernes Bestyrelse: Knud Villiam Niels Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 fjernes Direktion: Knud Villiam Niels Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 11, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Bestyrelse: Knud Villiam Niels Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Direktion: Knud Villiam Niels Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Navne: KHC 016 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)