Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2001-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshøjvej 3, 9270 Klarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 fjernes Direktion: Jens Oien Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 fjernes Navne: Auto 95 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Revisor: Hugo Thorkild Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Stiftere: Vibeke Beyer, Inge Lise Beyer, Grethe Skriver Jensen, Esther Marie Beyer, Birgitte Mølgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er reparation af og handel med automobiler samt finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 tilføjes Vedtægter: 1997-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 tilføjes Navne: Auto 95 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-16 fjernes Navne: GÆSTGIVERGÅRDEN , GATTEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-16 fjernes Bestyrelse: Grethe Skriver Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 fjernes Direktion: Vibeke Beyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-19 tilføjes Revisor: Hugo Thorkild Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-19 fjernes Revisor: SULSTED REVISIONSKONTOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Revisor: Hugo Thorkild Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshøjvej 3, 9270 Klarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Bestyrelse: Grethe Skriver Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Vibeke Beyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: GÆSTGIVERGÅRDEN , GATTEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: Hugo Thorkild Hansen, SULSTED REVISIONSKONTOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: Vibeke Beyer, Inge Lise Beyer, Grethe Skriver Jensen, Esther Marie Beyer, Birgitte Mølgaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)