Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dag Bjørneby | 10.06.1991 | 07.02.2001 | direktion |
Tom Johansen | 10.06.1991 | 14.10.1994 | direktion |
Lars Bækkel Skoulund Larsen | 10.06.1991 | 04.11.1993 | direktion |
Martin Anfindsen | 10.06.1991 | 25.09.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Anfindsen | 10.06.1991 | 07.02.2001 | bestyrelse |
Dag Bjørneby | 10.06.1991 | 07.02.2001 | bestyrelse |
Tom Johansen | 10.06.1991 | 23.11.1994 | bestyrelse |
Lars Bækkel Skoulund Larsen | 10.06.1991 | 04.11.1993 | bestyrelse |
Carsten Kultoft Lorentsen | 10.06.1991 | 12.11.1992 | bestyrelse |