Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-20 fjernes Navne: KANIA LINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: C.N. Petersens Vej 36, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Revisor: Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Direktion: Bernd Klaus Caspar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Direktion: Mike Krautwald Thorngreen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-10 fjernes Revisor: MULTICOLOUR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed med såvel egne som fremmede skibe samt at drive transportvirksomhed af enhver art såvel indenlands som udenlands (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-10 tilføjes Vedtægter: 1992-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-29 tilføjes Navne: KANIA LINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Navne: ADR NR. 2005 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-28 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.N. Petersens Vej 36, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Navne: ADR NR. 2005 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, MULTICOLOUR ApS, Jan Erik Vegge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)