Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-05-15 fjernes Navne: C.I. CATERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 256, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Direktion: Tage Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-25 tilføjes Navne: C.I. CATERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-24 fjernes Navne: ADR NR. 2009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-24 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-24 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-22 tilføjes Vedtægter: 1991-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 256, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Navne: ADR NR. 2009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)