Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 15, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Direktion: Leif Gunnar Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Legale ejere: TAASINGE SHIPPING A/S (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Navne: H.H. DANCARRIERS ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Reelle ejere: Leif Gunnar Hansen, Jørgen Lauersen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 15, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2021-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 15, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Lauersen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2013-03-11 fjernes Direktion: Keld Haakonsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 15, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2009-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Transport ad indre vandveje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skibsfart, befragtning og lignende virksomhed i indland og udland inden for de grænser, direktionen finder rigtig (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2005-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2005-12-08 tilføjes Vedtægter: 2005-12-08 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2002-07-10 tilføjes Legale ejere: TAASINGE SHIPPING A/S (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2002-07-10 tilføjes Reelle ejere: Leif Gunnar Hansen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1998-10-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1997-08-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1995-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1993-03-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET L. LARSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-09 tilføjes Navne: H.H. DANCARRIERS ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1992-01-08 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR.1791 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-01-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1991-06-01 tilføjes Hovedbranche: Transport ad indre vandveje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR.1791 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1991-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1991-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET L. LARSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)