Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-06-07 fjernes Navne: UNISCRAP HANDEL OG INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 6, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Direktion: Anders Jungersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 tilføjes Vedtægter: 1993-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-07 tilføjes Navne: UNISCRAP HANDEL OG INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-06 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR.1805 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-06 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 6, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR.1805 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)