Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Jarlgaard Jensen | 30.03.1999 | 15.03.2001 | direktion |
Frank Skovsager Nielsen | 01.06.1991 | 15.03.2001 | direktion |
Torben Neye Andersen | 01.06.1991 | 23.05.1997 | direktion |
Frank Skovsager Nielsen | 01.06.1991 | 26.05.1994 | direktion |
Ole Maare | 01.06.1991 | 04.01.1994 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1991 | 24.06.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaare Vagner Jensen | 30.03.1999 | 15.03.2001 | bestyrelse |
Knud Erik Nordby | 30.03.1999 | 15.03.2001 | bestyrelse |
Svend Aage Koch-Christensen | 30.03.1999 | 15.03.2001 | bestyrelse |
Claus Jarlgaard Jensen | 30.03.1999 | 30.03.1999 | bestyrelse |
Majbritt Skovsager Nielsen | 01.06.1991 | 15.03.2001 | bestyrelse |
Ole Maare | 01.06.1991 | 15.03.2001 | formand |
Frank Skovsager Nielsen | 01.06.1991 | 30.03.1999 | bestyrelse |
Lillian Nielsen | 01.06.1991 | 30.03.1999 | bestyrelse |