Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nils Marstrand(virk.: 19) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 26,32 % | 26,32 % | 26,32 % | 36,84 % |
Karen Merete Brandt(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 35,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nils Marstrand | 15.02.2009 | Skovmindevej 27, 2840 Holte |
Karen Merete Brandt | 07.02.2024 | Skovmindevej 27, 2840 Holte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
MARSTRAND INNOVATION A/S | 21237671 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
NILS MARSTRAND HOLDING ApS | 15191988 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
NM HØJLEDDET ApS | 75254717 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.06.2000 | 18,03 (km) | Højleddet 6, 2840 Holte | Sveasvej 7, 1917 Frederiksberg C |
19.03.2010 | 18,21 (km) | Sveasvej 7, 1917 Frederiksberg C | Skovmindevej 27, 2840 Holte |
NILS MARSTRAND HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 17.06.1991 (12161 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NILS KUNI'S EFTF. V/ANN CHAO | 19522806 |
Nils Leseberg Advisory & Consulting | 44602245 |
NILS LINDE HOLDING ApS | 35388532 |
Nils Lyngby ApS | 86157217 |
NILS MARSTRAND HOLDING ApS | 15191988 |
NILS MØRCH | 74198511 |
Nils Møller Keramik | 31988624 |
Nilsn | 26116392 |
Nils Næsted | 41335440 |
Nilson Håndværk | 27612091 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nils Marstrand(virk.: 19) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Karen Merete Brandt(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 35 % | 35 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nils Marstrand(virk.: 19) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 16 | 8 | 0 | 6 |
Karen Merete Brandt(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 16 | 8 | 0 | 6 |
Pct. | 53 % | 27 % | 0 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |