Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Eli Wallin | 10.06.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Knudsen | 10.06.1991 | 15.04.1994 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Maul Svarrer | 09.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Eli Wallin | 10.06.1991 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Moesgaard | 13.12.1996 | 09.08.2021 | bestyrelse |