Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Vedtægter | Navne | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-07 tilføjes Legale ejere: OLE MØLLER HANSEN INVEST A/S (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-10-07 fjernes Legale ejere: Microtech ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Bay Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Ole Møller Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-09-01 tilføjes Vedtægter: 2022-09-01 (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-31 fjernes Bestyrelse: Ole Møller Hansen (formand) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-19 tilføjes Navne: TECHSOFT A/S (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-18 fjernes Navne: TRICON TECHSOFT A/S (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 tilføjes Vedtægter: 2021-08-19 (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-27 fjernes Direktion: Mogens Holte Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-02-26 fjernes Direktion: Paul Robert Warming (direktør) (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-02-25 tilføjes Hjemmeside: www.techsoft.dk (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: techsoft@techsoft.dk (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: techsoft@tricon.dk (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-11-04 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Bay Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2020-11-04 fjernes Bestyrelse: Kristian Brøchner Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Vedtægter: 2020-11-04 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Riberdyb 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gejlhavegård 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Christina Møller Brøchner Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2020-08-12 tilføjes Vedtægter: 2020-08-12 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-08-03 tilføjes Legale ejere: Microtech ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-08-03 fjernes Legale ejere: TRICON INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-03 tilføjes Reelle ejere: Ole Møller Hansen (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-03 fjernes Reelle ejere: Ina Møller Lund, Kenneth Hansen Lund (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-03 fjernes Bestyrelse: Kenneth Hansen Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-06 fjernes Bestyrelse: Ole Frydensberg Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 tilføjes Reelle ejere: Ina Møller Lund, Kenneth Hansen Lund (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-06-24 fjernes Reelle ejere: Ina Møller Lund (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-07 tilføjes Reelle ejere: Ina Møller Lund (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-02-06 fjernes Reelle ejere: Ina Møller Lund (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-04 tilføjes Reelle ejere: Ina Møller Lund (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-10-04 fjernes Reelle ejere: Jørn Hansen Lund (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-08 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Hansen Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2017-09-07 fjernes Bestyrelse: Ole Møller Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-15 fjernes Bestyrelse: Jørn Hansen Lund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-16 tilføjes Bestyrelse: Mogens Holte Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2016-09-16 tilføjes Vedtægter: 2016-09-16 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-24 tilføjes Direktion: Paul Robert Warming (direktør) (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2016-08-24 fjernes Direktion: Jørn Nørbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-24 tilføjes Legale ejere: TRICON INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2016-08-23 fjernes Legale ejere: TRICON INTERNATIONAL A/S, Jørn Nørbæk (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-08-24 tilføjes Reelle ejere: Jørn Hansen Lund (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2016-08-24 fjernes Bestyrelse: Jørn Nørbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-16 tilføjes Binavne: Tricon Data A/S (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-03-04 tilføjes Vedtægter: 2015-03-04 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-01-14)
Den 2007-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, herunder fremstilling af EDB-systemer, samt anden ifølge bestyrelsens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2007-12-18 tilføjes Vedtægter: 2007-12-18 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2007-10-24 tilføjes Bestyrelse: Ole Møller Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: techsoft@tricon.dk (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-01-14)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-30 fjernes Bestyrelse: Per Lyck Knutzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-27 tilføjes Bestyrelse: Kristian Brøchner Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-27 fjernes Bestyrelse: Per Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: techsoft@tricon.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: techsoft@tricon.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Legale ejere: TRICON INTERNATIONAL A/S, Jørn Nørbæk (offentliggjort 2016-09-08)
Den 1991-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gejlhavegård 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-09-15)
Den 1991-05-28 tilføjes Bestyrelse: Per Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-28 tilføjes Direktion: Jørn Nørbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-28 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-28 tilføjes Navne: TRICON TECHSOFT A/S (offentliggjort 2021-08-24)
Den 1991-05-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 1991-05-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 1991-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1991-05-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-28 tilføjes Stiftere: Per Lyck Knutzen, Per Jørgensen, Jørn Nørbæk, Jørn Hansen Lund (offentliggjort 2015-02-09)