Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Gade 16, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Gade 16, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Gade 16, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Gade 16, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-04 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-04-20 tilføjes Bestyrelse: Lene Borch Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-20 fjernes Bestyrelse: Kevin Louis Carlson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-04-02 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-02 fjernes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-19 tilføjes Bibranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2010-07-19 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2010-07-18 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2009-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-04 tilføjes Vedtægter: 2009-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-17 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-25 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2005-01-24 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2004-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Gade 16, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2004-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 68, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: deltat@deltatv.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: deltat@deltatv.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-24 tilføjes Navne: DELTA TV A/S (offentliggjort 2000-07-05)
Den 2000-06-23 fjernes Navne: DELTA TV-PRODUKTION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-27 fjernes Revisor: BEENG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-24 tilføjes Legale ejere: Peter Holme (offentliggjort 2015-06-02)
Den 1997-04-24 tilføjes Reelle ejere: Peter Holme (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1997-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Revisor: REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-20 fjernes Bestyrelse: Michael Rathje (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-09-30 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-12 tilføjes Navne: DELTA TV-PRODUKTION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-11 fjernes Navne: SLP NR. 10.752 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-11 fjernes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-02-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 68, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-01 tilføjes Binavne: DELTA TV PRODUKTION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-01 tilføjes Navne: SLP NR. 10.752 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, REVISIONFIMAET AF 1/1 1989. STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS, BEENG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)