Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Kylén Nørager | 01.05.1991 | 09.05.2000 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1991 | 28.01.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Kylén Nørager | 01.05.1991 | 24.03.1998 | bestyrelse |
Olga Nørager | 01.05.1991 | 24.03.1998 | bestyrelse |
Yuri Rytkheov | 01.05.1991 | 24.03.1998 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1991 | 28.01.1992 | bestyrelse |