Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-12 fjernes Binavne: MAYWAY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 24, 3., 1455 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-29 fjernes Bestyrelse: Michael Christian Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Direktion: Susanne Mathiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-29 fjernes Navne: BILLEDARKIVET 2MAJ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Revisor: John Formsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Bestyrelse: Michael Christian Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 fjernes Bestyrelse: Jacob Hjortshøj (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Direktion: Kirsten Anker Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-01 tilføjes Revisor: John Formsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-31 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Saxgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-12 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 fjernes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive billedarkiv og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med enten bestyrelsesformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Navne: BILLEDARKIVET 2MAJ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-15 fjernes Navne: MAYWAY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-15 fjernes Bestyrelse: Lone Fuhr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-15 fjernes Binavne: FOTOGRUPPEN 2 MAJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-15 fjernes Direktion: Lone Fuhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Bestyrelse: Jens Ulrik Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Direktion: Jens Ulrik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-09 tilføjes Navne: MAYWAY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-08 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1465 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-11-08 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-08 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 24, 3., 1455 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Binavne: FOTOGRUPPEN 2 MAJ ApS, MAYWAY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Hovedbranche: Pressebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1465 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)