Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marcus Holm | 28.01.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Melsen Svendsen | 01.05.1991 | 28.01.2016 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1991 | 11.02.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Teidt Due | 09.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ken Due | 09.09.2024 | formand |
Marcus Holm | 28.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ken Due | 28.01.2016 | 08.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Teidt Due | 28.01.2016 | 08.09.2024 | formand |
Kresten Dyhrberg Nielsen | 01.05.1991 | 28.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Ejgil Møller | 01.05.1991 | 28.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Svend Melsen Svendsen | 01.05.1991 | 28.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1991 | 11.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1991 | 11.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1991 | 11.02.1993 | formand |