Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Henning Brixtofte | 01.05.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1991 | 21.05.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Michael Brixtofte | 01.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Brian Brixtofte | 01.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Brixtofte | 01.08.2005 | formand |
Jørgen Henning Brixtofte | 01.05.1991 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birthe Lene Brixtofte | 21.11.2001 | 30.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Svend Knud Brixtofte | 01.05.1991 | 01.08.2005 | formand |
Else Margrethe Brixtofte | 01.05.1991 | 21.11.2001 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1991 | 21.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1991 | 21.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1991 | 21.05.1993 | formand |