Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-03-23 fjernes Navne: MULTI NET, DATA OG COMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsalleen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Direktion: Kennet Bejrholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt service inden for EDB-branchen samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-25 tilføjes Vedtægter: 1991-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Navne: MULTI NET, DATA OG COMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-09 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1436 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-09 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-09 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsalleen 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1436 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)