Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 295, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 fjernes Bestyrelse: Rolf Grube Ulrik (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Direktion: Rolf Grube Ulrik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 fjernes Kontaktoplysninger: info@danica-biomedical.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 fjernes Navne: GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-31 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-31 tilføjes Bestyrelse: Pål Arne Wøien (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Bestyrelse: Christian Håkan Nilsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-31 tilføjes Bestyrelse: Christian Håkan Nilsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Bestyrelse: Philip Daniel Young (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jukka-Pekka Särkkä (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 fjernes Bestyrelse: Josef Nibler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 295, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 59-61, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-18 tilføjes Bestyrelse: Rolf Grube Ulrik (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 fjernes Bestyrelse: Carsten Bull (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 tilføjes Direktion: Rolf Grube Ulrik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 fjernes Direktion: Carsten Bull (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage udvikling, produktion og handel med elektronisk udstyr i ind- og udland samt anden beslægtet virksomhed samt at investere i virksom- heder og selskaber indenfor samme formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 tilføjes Navne: GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-17 fjernes Navne: GE MEDICAL SYSTEMS DANICA A/S (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2005-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 tilføjes Vedtægter: 2005-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2005-05-20)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bull (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Bestyrelse: Pascal Veillat (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-11 tilføjes Direktion: Carsten Bull (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Direktion: Jørgen Kilden-Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Navne: GE MEDICAL SYSTEMS DANICA A/S (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-11-10 fjernes Navne: DANICA BIOMEDICAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-04 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-12 tilføjes Bestyrelse: Pascal Christian Bernard Gand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-12 fjernes Bestyrelse: Philippe Jacques Marcel Mabille (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-08 tilføjes Bestyrelse: Philippe Jacques Marcel Mabille (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-08 fjernes Bestyrelse: Kim Arthur Hueg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-27 tilføjes Bestyrelse: Kai Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-27 fjernes Bestyrelse: Kristian Vitas Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-04 tilføjes Bestyrelse: Knud Verner Lauridsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Direktion: Knud Verner Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 fjernes Direktion: Knud Verner Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@danica-biomedical.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-02 tilføjes Bestyrelse: Kristian Vitas Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-02 fjernes Bestyrelse: Carsten Bull (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-28 tilføjes Bestyrelse: Ole Hadbjerg Lauridsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-28 fjernes Bestyrelse: Jan Karlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 fjernes Bestyrelse: Jens Kristian Borup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2.632.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-10 tilføjes Bestyrelse: Mats-Erik Nygårds (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 fjernes Bestyrelse: Lars-Eric Foldager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 fjernes Revisor: Erik Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Navne: DANICA BIOMEDICAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-25 fjernes Navne: VICH 2968 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 59-61, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: VICH 2968 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Erik Jørgensen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)