Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Revision fravalgt | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-28 tilføjes Navne: JIKKAA HOLDING A/S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-27 fjernes Navne: JOHN AABLING HOLDING A/S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-28 tilføjes Vedtægter: 2022-05-28 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 1999-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AABLING EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AABLING A/S. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2012-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: CAPSTAN ApS. (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2014-09-08 sletter virksomheden Ejerskaber: BDS INDUSTRIINVEST A/S. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 tilføjes Bestyrelse: Kim Aabling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaarden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2019-02-21 tilføjes Legale ejere: Kim Aabling, Kristina Aabling (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lanciavej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lanciavej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2000-02-14)
Den 2004-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter eller andele i andre selskaber eller virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-05 tilføjes Vedtægter: 2004-11-05 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2003-08-27 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lanciavej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2000-02-14)
Den 2000-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-03 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mikael Berth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-11-03 tilføjes Bestyrelse: Inge Aabling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-03 tilføjes Navne: JOHN AABLING HOLDING A/S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 1998-10-02 fjernes Navne: COMPLEMENT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-09 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-10-17 tilføjes Navne: COMPLEMENT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-16 fjernes Navne: COMPLEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Mikael Berth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 tilføjes Navne: COMPLEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-14 fjernes Navne: P.P.H.S.G. 174 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-14 fjernes Bestyrelse: Tyge Jesper Rothe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-10-14 fjernes Direktion: Henning Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-10-14 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-08 tilføjes Bestyrelse: Tyge Jesper Rothe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-08 tilføjes Direktion: Henning Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-08 tilføjes Legale ejere: John Aabling (offentliggjort 2019-11-07)
Den 1991-03-08 tilføjes Navne: P.P.H.S.G. 174 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-08 tilføjes Reelle ejere: John Aabling, Kim Aabling, Kristina Aabling (offentliggjort 2019-11-07)
Den 1991-03-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Stiftere: Henning Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)